期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
3
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
中华人民共和国主席任免人员
1
《中华人民共和国国务院公报》
1993年第5期223-224,共2页
中华人民共和国主席杨尚昆根据全国人民代表大会常务委员会的决定任免下列驻外大使: 一、免去张青的中华人民共和国驻新加坡共和国特命全权大使职务。任命杨文昌为中华人民共和国驻新加坡共和国特命全权大使。二、免去施承训的中华人民...
中华人民共和国主席杨尚昆根据全国人民代表大会常务委员会的决定任免下列驻外大使: 一、免去张青的中华人民共和国驻新加坡共和国特命全权大使职务。任命杨文昌为中华人民共和国驻新加坡共和国特命全权大使。二、免去施承训的中华人民共和国驻博茨瓦纳共和国特命全权大使职务。
展开更多
关键词
新加坡共和国
杨尚昆
张青
赵希迪
德麟
汤铭新
王凤祥
国辅
周锦
永祥
下载PDF
职称材料
中华人民共和国国务院任免人员
2
《中华人民共和国国务院公报》
1991年第30期1071-1072,共2页
1990年10月29日免去陈维明的驻墨尔本总领事职务。1991年2月21日任命张伟超为驻纽约总领事(大使衔);免去张伟超的驻列宁格勒总领事职务。1991年4月20日任命王凤祥为驻列宁格勒总领事;任命邹明榕为驻墨尔本总领事。1991年5月27日免去姚...
1990年10月29日免去陈维明的驻墨尔本总领事职务。1991年2月21日任命张伟超为驻纽约总领事(大使衔);免去张伟超的驻列宁格勒总领事职务。1991年4月20日任命王凤祥为驻列宁格勒总领事;任命邹明榕为驻墨尔本总领事。1991年5月27日免去姚守仁的常驻联合国环境规划署代表处副代表职务。
展开更多
关键词
王凤祥
维明
国家外国专家局
新华通讯社
祖钦
杨景宇
副社长
总经理职务
荣凯
投资公司
下载PDF
职称材料
对外友协、中俄友协代表团在俄罗斯
3
作者
康景远
《友声》
2005年第4期28-28,共1页
关键词
俄罗斯
中国人民对外友好协会
外交关系
王凤祥
原文传递
题名
中华人民共和国主席任免人员
1
出处
《中华人民共和国国务院公报》
1993年第5期223-224,共2页
文摘
中华人民共和国主席杨尚昆根据全国人民代表大会常务委员会的决定任免下列驻外大使: 一、免去张青的中华人民共和国驻新加坡共和国特命全权大使职务。任命杨文昌为中华人民共和国驻新加坡共和国特命全权大使。二、免去施承训的中华人民共和国驻博茨瓦纳共和国特命全权大使职务。
关键词
新加坡共和国
杨尚昆
张青
赵希迪
德麟
汤铭新
王凤祥
国辅
周锦
永祥
分类号
D623 [政治法律—中外政治制度]
下载PDF
职称材料
题名
中华人民共和国国务院任免人员
2
出处
《中华人民共和国国务院公报》
1991年第30期1071-1072,共2页
文摘
1990年10月29日免去陈维明的驻墨尔本总领事职务。1991年2月21日任命张伟超为驻纽约总领事(大使衔);免去张伟超的驻列宁格勒总领事职务。1991年4月20日任命王凤祥为驻列宁格勒总领事;任命邹明榕为驻墨尔本总领事。1991年5月27日免去姚守仁的常驻联合国环境规划署代表处副代表职务。
关键词
王凤祥
维明
国家外国专家局
新华通讯社
祖钦
杨景宇
副社长
总经理职务
荣凯
投资公司
分类号
D623 [政治法律—中外政治制度]
下载PDF
职称材料
题名
对外友协、中俄友协代表团在俄罗斯
3
作者
康景远
出处
《友声》
2005年第4期28-28,共1页
关键词
俄罗斯
中国人民对外友好协会
外交关系
王凤祥
分类号
D822.251.2 [政治法律—外交学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中华人民共和国主席任免人员
《中华人民共和国国务院公报》
1993
0
下载PDF
职称材料
2
中华人民共和国国务院任免人员
《中华人民共和国国务院公报》
1991
0
下载PDF
职称材料
3
对外友协、中俄友协代表团在俄罗斯
康景远
《友声》
2005
0
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部